Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VI Commissione (Finanze e tesoro)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Bruno Corti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
dal 11.07.1979 al 13.02.1980
Membro dal 11.07.1979 al 04.11.1980
Adolfo Battaglia
REPUBBLICANO
dal 07.05.1980 al 15.07.1981
Membro dal 29.04.1980 al 11.07.1983
Emilio Rubbi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 16.07.1981 al 03.06.1982
Membro dal 11.07.1979 al 14.06.1982
dal 21.12.1982 al 11.07.1983
Giuseppe Azzaro
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 23.06.1982 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Vicepresidenti
Albertino Castellucci
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 11.07.1979 al 15.05.1980
Membro dal 11.07.1979 al 15.05.1980
Antonio Bellocchio
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Emilio Rubbi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 12.06.1980 al 15.07.1981
Membro dal 11.07.1979 al 14.06.1982
dal 21.12.1982 al 11.07.1983
Felice Borgoglio
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Segretari
Emilio Rubbi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 11.07.1979 al 12.06.1980
Membro dal 11.07.1979 al 14.06.1982
dal 21.12.1982 al 11.07.1983
Francesco Toni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Carlo Merolli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1980 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
altri membri
Pietro Conti
dal 20.06.1979 al 09.07.1979
Giorgio Macciotta
dal 09.07.1979 al 20.09.1979
Giuseppe Rubinacci
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Carra'
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Pavone
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Enzo Erminero
dal 11.07.1979 al 25.01.1980
Gian Aldo Arnaud
dal 11.07.1979 al 01.08.1980
Publio Fiori
dal 11.07.1979 al 14.01.1982
dal 12.03.1982 al 11.07.1983
Antonio Mario Franco Mazzarrino
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Aldo Ajello
dal 11.07.1979 al 11.02.1980
Vincenzo De Cosmo
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giovanni Goria
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 14.06.1982 al 15.12.1982
Calogero Mannino
dal 11.07.1979 al 29.10.1980
Antonio Enrico Canepa
dal 11.07.1979 al 16.07.1981
Giuseppe Amadei
dal 11.07.1979 al 14.12.1982
Varese Antoni
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Mario Usellini
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Francesco Forte
dal 11.07.1979 al 05.05.1980
Fernando Di Giulio
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Giovanni Pellicani
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Orazio Santagati
dal 11.07.1979 al 28.03.1983
Valentina Lanfranchi Cordioli
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Mario Bruno Lagana'
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Armando Sarti
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Natale Gottardo
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Cristina Conchiglia Calasso
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Raffaele Garzia
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Ugo Vetere
dal 11.07.1979 al 27.10.1981
Luigi Spaventa
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Ezio Citterio
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Vinicio Bernardini
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giuseppe d'Alema
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Raffaele Giura Longo
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Michele Viscardi
dal 11.07.1979 al 12.03.1982
Aristide Gunnella
dal 11.07.1979 al 29.04.1980
Cesare Zappulli
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Francesco Colucci
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Giovanni Nonne
dal 11.07.1979 al 19.06.1980
dal 24.06.1980 al 15.07.1981
Luigi Rossi Di Montelera
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Enrico Rizzi
dal 08.08.1979 al 04.04.1980 sostituisce:
Giuseppe Amadei
;
Giovanni Caravita
dal 08.08.1979 al 25.01.1980 sostituisce:
Enzo Erminero
;
Giuseppe Russo
dal 08.08.1979 al 18.10.1980 sostituisce:
Giuseppe Azzaro
;
Rubes Triva
dal 20.09.1979 al 11.07.1983
Pietro Rende
dal 25.01.1980 al 15.07.1981
dal 15.07.1981 al 11.07.1983 sostituisce:
Salvatore Urso
;
Pio Baldelli
dal 11.02.1980 al 07.10.1980
Alberto Ciampaglia
dal 13.02.1980 al 04.04.1980 sostituisce:
Bruno Corti
;
dal 04.11.1980 al 11.07.1983
Paolo Babbini
dal 05.04.1980 al 15.07.1981 sostituisce:
Francesco Colucci
;
Damiano Poti'
dal 05.04.1980 al 19.06.1980 sostituisce:
Giovanni Nonne
;
Giuseppe Tocco
dal 05.05.1980 al 15.07.1981
Valdo Spini
dal 05.05.1980 al 19.06.1980 sostituisce:
Giuseppe Tocco
;
Giovanni Gaiti
dal 16.06.1980 al 11.07.1983
Filippo Fiandrotti
dal 19.06.1980 al 28.06.1981 sostituisce:
Giuseppe Tocco
;
dal 18.01.1982 al 11.07.1983
Giuseppe Reina
dal 19.06.1980 al 24.06.1980
dal 26.11.1981 al 18.01.1982
dal 21.01.1982 al 14.12.1982
Giorgio Gangi
dal 24.06.1980 al 08.04.1981 sostituisce:
Giovanni Nonne
;
Renzo Patria
dal 01.08.1980 al 11.07.1983
Alessandro Tessari
dal 07.10.1980 al 12.05.1981
dal 19.07.1982 al 06.01.1983
Matteo Matteotti
dal 21.10.1980 al 01.12.1982 sostituisce:
Giuseppe Amadei
;
dal 14.12.1982 al 11.07.1983 sostituisce:
Pier Luigi Romita
;
Filippo Maria Pandolfi
dal 29.10.1980 al 15.12.1982
Giuseppe Sposetti
dal 20.12.1980 al 15.07.1981 sostituisce:
Filippo Maria Pandolfi
;
dal 14.01.1982 al 11.07.1983
Emma Bonino
dal 12.05.1981 al 19.07.1982
Mauro Seppia
dal 15.07.1981 al 11.07.1983
Stefano Servadei
dal 15.07.1981 al 18.07.1981
Salvatore Urso
dal 15.07.1981 al 11.07.1983
Antonio Bernardi
dal 15.07.1981 al 11.07.1983
Giuseppe Pierino
dal 15.07.1981 al 11.07.1983
Luigi Foti
dal 16.07.1981 al 14.01.1982
Francesco Principe
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Giuseppe La Ganga
dal 16.07.1981 al 21.01.1982
Nevol Querci
dal 18.07.1981 al 26.11.1981
Silvio Antonellis
dal 30.11.1981 al 11.07.1983
Alberto Alessi
dal 14.01.1982 al 11.07.1983
Giovanni Cuojati
dal 07.12.1982 al 11.07.1983 sostituisce:
Alberto Ciampaglia
;
Pier Luigi Romita
dal 14.12.1982 al 11.07.1983
Aldo Aniasi
dal 14.12.1982 al 11.07.1983
Antonio Matarrese
dal 15.12.1982 al 11.07.1983
Francesco De Cataldo
dal 06.01.1983 al 11.07.1983
Pietro Pirolo
dal 13.04.1983 al 11.07.1983
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
20.06.1979
è assegnato 1 membro
09.07.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
11.07.1979
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 45 membri
08.08.1979
3 sostituzioni
20.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.01.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
11.02.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.02.1980
il Presidente lascia l'incarico
1 sostituzione
04.04.1980
terminano 2 sostituzioni
05.04.1980
2 sostituzioni
29.04.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
07.05.1980
viene eletto il Presidente
15.05.1980
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.06.1980
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Segretario lascia l'incarico
16.06.1980
è assegnato 1 membro
19.06.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
24.06.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
19.07.1980
viene eletto 1 Segretario
01.08.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.10.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.10.1980
termina 1 sostituzione
21.10.1980
1 sostituzione
29.10.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.11.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
20.12.1980
1 sostituzione
08.04.1981
termina 1 sostituzione
12.05.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.06.1981
termina 1 sostituzione
15.07.1981
sono assegnati 5 membri
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 7 membri
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
16.07.1981
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
18.07.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.10.1981
cessa 1 membro
26.11.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.11.1981
è assegnato 1 membro
14.01.1982
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
18.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
21.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.03.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.06.1982
il Presidente lascia l'incarico
14.06.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.06.1982
viene eletto il Presidente
19.07.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
01.12.1982
termina 1 sostituzione
07.12.1982
1 sostituzione
14.12.1982
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
1 sostituzione
15.12.1982
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
21.12.1982
è assegnato 1 membro
06.01.1983
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.03.1983
cessa 1 membro
13.04.1983
è assegnato 1 membro
Sedute
mercoledì, 11 luglio 1979
giovedì, 12 luglio 1979
mercoledì, 18 luglio 1979
martedì, 24 luglio 1979
giovedì, 26 luglio 1979
mercoledì, 1° agosto 1979
martedì, 25 settembre 1979
mercoledì, 26 settembre 1979
giovedì, 27 settembre 1979
mercoledì, 3 ottobre 1979
martedì, 9 ottobre 1979
mercoledì, 17 ottobre 1979
mercoledì, 24 ottobre 1979
mercoledì, 24 ottobre 1979
giovedì, 25 ottobre 1979
giovedì, 25 ottobre 1979
giovedì, 25 ottobre 1979
martedì, 6 novembre 1979
martedì, 6 novembre 1979
mercoledì, 7 novembre 1979
giovedì, 8 novembre 1979
giovedì, 8 novembre 1979
giovedì, 8 novembre 1979
martedì, 13 novembre 1979
mercoledì, 14 novembre 1979
mercoledì, 14 novembre 1979
giovedì, 15 novembre 1979
mercoledì, 21 novembre 1979
giovedì, 22 novembre 1979
mercoledì, 28 novembre 1979
mercoledì, 5 dicembre 1979
mercoledì, 12 dicembre 1979
giovedì, 13 dicembre 1979
martedì, 18 dicembre 1979
martedì, 18 dicembre 1979
mercoledì, 19 dicembre 1979
giovedì, 20 dicembre 1979
mercoledì, 9 gennaio 1980
mercoledì, 9 gennaio 1980
giovedì, 10 gennaio 1980
giovedì, 10 gennaio 1980
martedì, 15 gennaio 1980
martedì, 15 gennaio 1980
mercoledì, 16 gennaio 1980
mercoledì, 16 gennaio 1980
giovedì, 17 gennaio 1980
mercoledì, 23 gennaio 1980
mercoledì, 23 gennaio 1980
giovedì, 7 febbraio 1980
martedì, 12 febbraio 1980
martedì, 12 febbraio 1980
giovedì, 14 febbraio 1980
giovedì, 14 febbraio 1980
giovedì, 21 febbraio 1980
mercoledì, 27 febbraio 1980
mercoledì, 5 marzo 1980
martedì, 11 marzo 1980
mercoledì, 12 marzo 1980
mercoledì, 12 marzo 1980
giovedì, 13 marzo 1980
giovedì, 13 marzo 1980
giovedì, 13 marzo 1980
mercoledì, 19 marzo 1980
martedì, 25 marzo 1980
martedì, 15 aprile 1980
giovedì, 24 aprile 1980
martedì, 6 maggio 1980
mercoledì, 7 maggio 1980
mercoledì, 7 maggio 1980
giovedì, 8 maggio 1980
giovedì, 15 maggio 1980
giovedì, 15 maggio 1980
martedì, 20 maggio 1980
mercoledì, 21 maggio 1980
mercoledì, 21 maggio 1980
giovedì, 22 maggio 1980
mercoledì, 11 giugno 1980
mercoledì, 11 giugno 1980
giovedì, 12 giugno 1980
martedì, 17 giugno 1980
mercoledì, 18 giugno 1980
giovedì, 19 giugno 1980
mercoledì, 25 giugno 1980
mercoledì, 25 giugno 1980
martedì, 8 luglio 1980
mercoledì, 9 luglio 1980
mercoledì, 9 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
giovedì, 17 luglio 1980
mercoledì, 23 luglio 1980
mercoledì, 23 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
giovedì, 31 luglio 1980
giovedì, 31 luglio 1980
mercoledì, 20 agosto 1980
giovedì, 21 agosto 1980
lunedì, 25 agosto 1980
giovedì, 28 agosto 1980
lunedì, 8 settembre 1980
martedì, 9 settembre 1980
mercoledì, 10 settembre 1980
giovedì, 11 settembre 1980
venerdì, 12 settembre 1980
martedì, 16 settembre 1980
mercoledì, 17 settembre 1980
giovedì, 18 settembre 1980
mercoledì, 24 settembre 1980
mercoledì, 24 settembre 1980
martedì, 7 ottobre 1980
mercoledì, 8 ottobre 1980
martedì, 4 novembre 1980
mercoledì, 5 novembre 1980
mercoledì, 5 novembre 1980
giovedì, 6 novembre 1980
giovedì, 6 novembre 1980
giovedì, 6 novembre 1980
mercoledì, 12 novembre 1980
mercoledì, 12 novembre 1980
mercoledì, 12 novembre 1980
giovedì, 13 novembre 1980
martedì, 18 novembre 1980
martedì, 18 novembre 1980
mercoledì, 19 novembre 1980
mercoledì, 19 novembre 1980
giovedì, 20 novembre 1980
martedì, 25 novembre 1980
mercoledì, 26 novembre 1980
giovedì, 27 novembre 1980
giovedì, 4 dicembre 1980
giovedì, 4 dicembre 1980
giovedì, 11 dicembre 1980
giovedì, 11 dicembre 1980
mercoledì, 17 dicembre 1980
mercoledì, 17 dicembre 1980
giovedì, 18 dicembre 1980
venerdì, 19 dicembre 1980
venerdì, 19 dicembre 1980
martedì, 13 gennaio 1981
martedì, 20 gennaio 1981
mercoledì, 21 gennaio 1981
mercoledì, 21 gennaio 1981
martedì, 27 gennaio 1981
martedì, 27 gennaio 1981
mercoledì, 28 gennaio 1981
mercoledì, 28 gennaio 1981
giovedì, 29 gennaio 1981
giovedì, 29 gennaio 1981
mercoledì, 4 febbraio 1981
mercoledì, 11 febbraio 1981
giovedì, 12 febbraio 1981
mercoledì, 18 febbraio 1981
giovedì, 19 febbraio 1981
mercoledì, 25 febbraio 1981
giovedì, 26 febbraio 1981
domenica, 1° marzo 1981
giovedì, 5 marzo 1981
martedì, 10 marzo 1981
mercoledì, 11 marzo 1981
giovedì, 12 marzo 1981
mercoledì, 18 marzo 1981
mercoledì, 18 marzo 1981
mercoledì, 25 marzo 1981
giovedì, 26 marzo 1981
mercoledì, 1° aprile 1981
mercoledì, 8 aprile 1981
mercoledì, 8 aprile 1981
giovedì, 9 aprile 1981
giovedì, 9 aprile 1981
mercoledì, 29 aprile 1981
giovedì, 30 aprile 1981
giovedì, 30 aprile 1981
mercoledì, 6 maggio 1981
mercoledì, 20 maggio 1981
giovedì, 21 maggio 1981
giovedì, 21 maggio 1981
mercoledì, 17 giugno 1981
mercoledì, 17 giugno 1981
giovedì, 16 luglio 1981
mercoledì, 22 luglio 1981
giovedì, 23 luglio 1981
giovedì, 23 luglio 1981
mercoledì, 29 luglio 1981
mercoledì, 29 luglio 1981
giovedì, 10 settembre 1981
mercoledì, 16 settembre 1981
giovedì, 17 settembre 1981
giovedì, 17 settembre 1981
mercoledì, 23 settembre 1981
giovedì, 24 settembre 1981
martedì, 29 settembre 1981
mercoledì, 7 ottobre 1981
mercoledì, 7 ottobre 1981
giovedì, 8 ottobre 1981
giovedì, 8 ottobre 1981
giovedì, 15 ottobre 1981
giovedì, 22 ottobre 1981
martedì, 27 ottobre 1981
martedì, 27 ottobre 1981
martedì, 27 ottobre 1981
mercoledì, 28 ottobre 1981
mercoledì, 28 ottobre 1981
giovedì, 5 novembre 1981
giovedì, 5 novembre 1981
martedì, 10 novembre 1981
giovedì, 12 novembre 1981
venerdì, 13 novembre 1981
venerdì, 13 novembre 1981
martedì, 17 novembre 1981
martedì, 17 novembre 1981
mercoledì, 18 novembre 1981
mercoledì, 2 dicembre 1981
mercoledì, 2 dicembre 1981
mercoledì, 9 dicembre 1981
giovedì, 10 dicembre 1981
mercoledì, 16 dicembre 1981
giovedì, 17 dicembre 1981
martedì, 22 dicembre 1981
martedì, 22 dicembre 1981
mercoledì, 13 gennaio 1982
giovedì, 14 gennaio 1982
martedì, 19 gennaio 1982
mercoledì, 20 gennaio 1982
mercoledì, 20 gennaio 1982
giovedì, 21 gennaio 1982
martedì, 26 gennaio 1982
mercoledì, 27 gennaio 1982
giovedì, 28 gennaio 1982
martedì, 2 febbraio 1982
mercoledì, 3 febbraio 1982
giovedì, 4 febbraio 1982
mercoledì, 10 febbraio 1982
giovedì, 11 febbraio 1982
martedì, 16 febbraio 1982
martedì, 23 febbraio 1982
martedì, 23 febbraio 1982
mercoledì, 24 febbraio 1982
giovedì, 25 febbraio 1982
giovedì, 25 febbraio 1982
mercoledì, 3 marzo 1982
giovedì, 4 marzo 1982
venerdì, 5 marzo 1982
martedì, 9 marzo 1982
mercoledì, 10 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
martedì, 16 marzo 1982
martedì, 16 marzo 1982
mercoledì, 17 marzo 1982
mercoledì, 17 marzo 1982
giovedì, 1° aprile 1982
giovedì, 1° aprile 1982
martedì, 6 aprile 1982
martedì, 6 aprile 1982
mercoledì, 7 aprile 1982
mercoledì, 7 aprile 1982
giovedì, 15 aprile 1982
mercoledì, 21 aprile 1982
mercoledì, 21 aprile 1982
giovedì, 22 aprile 1982
giovedì, 29 aprile 1982
mercoledì, 12 maggio 1982
giovedì, 13 maggio 1982
martedì, 18 maggio 1982
martedì, 1° giugno 1982
martedì, 1° giugno 1982
mercoledì, 2 giugno 1982
martedì, 8 giugno 1982
mercoledì, 9 giugno 1982
giovedì, 10 giugno 1982
martedì, 15 giugno 1982
mercoledì, 16 giugno 1982
mercoledì, 16 giugno 1982
giovedì, 17 giugno 1982
martedì, 22 giugno 1982
mercoledì, 23 giugno 1982
giovedì, 24 giugno 1982
giovedì, 24 giugno 1982
mercoledì, 30 giugno 1982
giovedì, 1° luglio 1982
giovedì, 1° luglio 1982
giovedì, 1° luglio 1982
giovedì, 1° luglio 1982
mercoledì, 7 luglio 1982
mercoledì, 7 luglio 1982
giovedì, 8 luglio 1982
giovedì, 8 luglio 1982
mercoledì, 14 luglio 1982
mercoledì, 14 luglio 1982
giovedì, 15 luglio 1982
giovedì, 15 luglio 1982
giovedì, 22 luglio 1982
martedì, 27 luglio 1982
giovedì, 29 luglio 1982
giovedì, 29 luglio 1982
venerdì, 30 luglio 1982
venerdì, 30 luglio 1982
mercoledì, 4 agosto 1982
lunedì, 27 settembre 1982
mercoledì, 6 ottobre 1982
mercoledì, 6 ottobre 1982
giovedì, 7 ottobre 1982
giovedì, 7 ottobre 1982
venerdì, 8 ottobre 1982
martedì, 12 ottobre 1982
mercoledì, 13 ottobre 1982
giovedì, 14 ottobre 1982
martedì, 19 ottobre 1982
mercoledì, 20 ottobre 1982
giovedì, 21 ottobre 1982
mercoledì, 10 novembre 1982
mercoledì, 10 novembre 1982
giovedì, 11 novembre 1982
mercoledì, 17 novembre 1982
mercoledì, 15 dicembre 1982
martedì, 21 dicembre 1982
mercoledì, 12 gennaio 1983
giovedì, 13 gennaio 1983
giovedì, 13 gennaio 1983
mercoledì, 19 gennaio 1983
giovedì, 20 gennaio 1983
martedì, 25 gennaio 1983
mercoledì, 26 gennaio 1983
martedì, 1° febbraio 1983
mercoledì, 2 febbraio 1983
giovedì, 10 febbraio 1983
giovedì, 10 febbraio 1983
lunedì, 14 febbraio 1983
lunedì, 14 febbraio 1983
mercoledì, 23 febbraio 1983
mercoledì, 23 febbraio 1983
giovedì, 24 febbraio 1983
giovedì, 24 febbraio 1983
mercoledì, 9 marzo 1983
mercoledì, 9 marzo 1983
mercoledì, 16 marzo 1983
mercoledì, 16 marzo 1983
giovedì, 17 marzo 1983
giovedì, 17 marzo 1983
lunedì, 28 marzo 1983
martedì, 12 aprile 1983
mercoledì, 13 aprile 1983
giovedì, 14 aprile 1983
giovedì, 14 aprile 1983
giovedì, 14 aprile 1983
mercoledì, 20 aprile 1983
mercoledì, 20 aprile 1983
giovedì, 21 aprile 1983
giovedì, 21 aprile 1983
giovedì, 21 aprile 1983
mercoledì, 27 aprile 1983
giovedì, 28 aprile 1983
giovedì, 28 aprile 1983
martedì, 17 maggio 1983