Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 novembre 2013 al 19 novembre 2013
Vicepresidente
-
-
Ilaria Capua
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015