Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 settembre 2014 al 1 ottobre 2014
lascia l'incarico
Capogruppo
Paolo Tancredi
Capogruppo
Paolo Tancredi
NUOVO CENTRODESTRA
dal 03.03.2014 al 29.09.2014
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 45 membri
cessa 1 membro
08.05.2013
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
06.11.2013
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
12.11.2013
cessa 1 membro
1 subentro
20.11.2013
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
21.11.2013
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
27.11.2013
viene eletto 1 Capogruppo
28.11.2013
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
09.12.2013
cessa 1 membro
11.12.2013
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.12.2013
viene eletto 1 Capogruppo
17.12.2013
viene eletto 1 Capogruppo
13.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
30.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
27.02.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
03.03.2014
viene eletto 1 Capogruppo
2 sostituzioni
1 subentro
termina 1 subentro
14.03.2014
1 subentro
termina 1 subentro
25.06.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
27.06.2014
sono assegnati 3 membri
cessano 2 membri
termina 1 subentro
02.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
11.07.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.07.2014
cessa 1 membro
28.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
07.08.2014
1 Vicepresidente lascia l'incarico
17.09.2014
è assegnato 1 membro
18.09.2014
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Segretario lascia l'incarico
23.09.2014
cessa 1 membro
24.09.2014
viene eletto 1 Segretario
29.09.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
02.10.2014
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.10.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
18.11.2014
è assegnato 1 membro
20.12.2014
è assegnato 1 membro
23.02.2015
cessa 1 membro
1 subentro
25.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
27.02.2015
è assegnato 1 membro
24.03.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
26.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
09.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
1 sostituzione
termina 1 subentro
23.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
17.11.2015
cessa 1 membro
1 subentro
26.11.2015
è assegnato 1 membro
04.12.2015
cessa 1 membro
1 subentro
11.01.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.01.2016
è assegnato 1 membro
02.03.2016
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
27.04.2016
cessa 1 membro
25.05.2016
è assegnato 1 membro
08.06.2016
cessa 1 membro
14.07.2016
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
29.07.2016
cessa 1 membro
03.08.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
12.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
terminano 2 sostituzioni
20.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
09.01.2017
1 sostituzione
13.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
19.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
02.02.2017
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
21.02.2017
cessa 1 membro
03.03.2017
cessa 1 membro
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
08.03.2017
è assegnato 1 membro
28.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
04.04.2017
cessa 1 membro
13.04.2017
cessa 1 membro
20.04.2017
è assegnato 1 membro
12.05.2017
è assegnato 1 membro
29.06.2017
è assegnato 1 membro
10.07.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
19.07.2017
cessano 2 membri
1 subentro
28.09.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
30.11.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.12.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
Gruppi
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
PARTITO DEMOCRATICO (3)
MOVIMENTO 5 STELLE (2)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
PER L'ITALIA (1)
NUOVO CENTRODESTRA (1)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)
MISTO (1)