Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 luglio 2015 al 16 novembre 2015
lascia l'incarico
Capogruppo
Giancarlo Giordano
viene eletto
Capogruppo
Annalisa Pannarale
Capogruppo
Pino Pisicchio
MISTO
dal 28.07.2014 al 20.12.2016
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 45 membri
cessa 1 membro
08.05.2013
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
06.11.2013
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
12.11.2013
cessa 1 membro
1 subentro
20.11.2013
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
21.11.2013
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
27.11.2013
viene eletto 1 Capogruppo
28.11.2013
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
09.12.2013
cessa 1 membro
11.12.2013
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.12.2013
viene eletto 1 Capogruppo
17.12.2013
viene eletto 1 Capogruppo
13.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
30.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
27.02.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
03.03.2014
viene eletto 1 Capogruppo
2 sostituzioni
1 subentro
termina 1 subentro
14.03.2014
1 subentro
termina 1 subentro
25.06.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
27.06.2014
sono assegnati 3 membri
cessano 2 membri
termina 1 subentro
02.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
11.07.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.07.2014
cessa 1 membro
28.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
07.08.2014
1 Vicepresidente lascia l'incarico
17.09.2014
è assegnato 1 membro
18.09.2014
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Segretario lascia l'incarico
23.09.2014
cessa 1 membro
24.09.2014
viene eletto 1 Segretario
29.09.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
02.10.2014
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.10.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
18.11.2014
è assegnato 1 membro
20.12.2014
è assegnato 1 membro
23.02.2015
cessa 1 membro
1 subentro
25.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
27.02.2015
è assegnato 1 membro
24.03.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
26.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
09.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
1 sostituzione
termina 1 subentro
23.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
17.11.2015
cessa 1 membro
1 subentro
26.11.2015
è assegnato 1 membro
04.12.2015
cessa 1 membro
1 subentro
11.01.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.01.2016
è assegnato 1 membro
02.03.2016
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
27.04.2016
cessa 1 membro
25.05.2016
è assegnato 1 membro
08.06.2016
cessa 1 membro
14.07.2016
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
29.07.2016
cessa 1 membro
03.08.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
12.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
terminano 2 sostituzioni
20.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
09.01.2017
1 sostituzione
13.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
19.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
02.02.2017
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
21.02.2017
cessa 1 membro
03.03.2017
cessa 1 membro
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
08.03.2017
è assegnato 1 membro
28.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
04.04.2017
cessa 1 membro
13.04.2017
cessa 1 membro
20.04.2017
è assegnato 1 membro
12.05.2017
è assegnato 1 membro
29.06.2017
è assegnato 1 membro
10.07.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
19.07.2017
cessano 2 membri
1 subentro
28.09.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
30.11.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.12.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (3)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (2)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (2)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
PER L'ITALIA (1)
MISTO (1)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)
AREA POPOLARE (NCD-UDC) (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)