Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 novembre 2017 al 13 dicembre 2017
Capogruppo
-
-
Antonio Palmieri
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 17.12.2013 al 22.03.2018