Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 dicembre 2014 al 15 dicembre 2014
Presidente
-
-
Michele Bordo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Paola Carinelli
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 14.01.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 14.01.2015
Segretari
-
-
Paola Pinna
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 30.04.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 30.04.2015
-
-
Adriana Galgano
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.07.2015