Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 maggio 2015 al 8 luglio 2015
Presidente
-
-
Michele Bordo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Dalila Nesci
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 27.01.2015 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 15.06.2016
Segretario
-
-
Adriana Galgano
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.07.2015