Deputati
Alberto Acierno
Nasce
a
Palermo
(Sicilia)
il
29 maggio 1960
Licenza media superiore; imprenditore
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 03 agosto 1995
Eletto
nel collegio di Palermo - Capaci
(circoscrizione SICILIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996