Deputati
Alberto Acierno
Nasce
a
Palermo
(Sicilia)
il
29 maggio 1960
Licenza media superiore; imprenditore
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 06 maggio 1996 , con convalida del 16 aprile 1997
Eletto
nella circoscrizione SICILIA 1
per la lista FORZA ITALIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001