Deputati
Alessio Butti
Nasce
a
Como
il
15 ottobre 1964
Licenza istituto tecnico industriale; giornalista e pubblicista
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 06 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Como
(circoscrizione LOMBARDIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006