Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Riccio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Riccio
Nasce a Venafro (Isernia) il 14 agosto 1942
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
318
Progetti di legge presentati
|
26
Interventi
|
780
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (131)
Altro firmatario (649)
Hai trovato 780 risultati
pagina
1
di 52
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00063 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940620
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0640/001 presentata da RICCIO EUGENIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940630
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0640/005 presentata da BASILE DOMENICO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02305 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940719
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02517 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940726
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02703 presentata da RICCIO EUGENIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02704 presentata da RICCIO EUGENIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940802
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1093/002 presentata da CASTELLI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19940804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00352 presentata da RICCIO EUGENIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940922
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00077 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940922
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03811 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00414 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941005
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00151 presentata da D'AIMMO FLORINDO (PART.POP.ITAL.) in data 19941005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04073 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941011
ODG SU P.D.L. DI BILANCIO IN COMMISSIONE 0/1072 - TAB. 10/005 presentata da CARUSO MARIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
26
1996
38
1997
41
1998
31
1999
49
2000
10
2001
19
2002
31
2003
24
2004
17
2005
11