Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Federica Mogherini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Federica Mogherini
Nasce a Roma il 16 giugno 1973
Laurea in scienze politiche
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
175
Progetti di legge presentati
|
123
Interventi
|
321
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (51)
Altro firmatario (270)
Hai trovato 321 risultati
pagina
1
di 22
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00001 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20080429
MOZIONE 1/00004 presentata da CONCIA ANNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080522
MOZIONE 1/00006 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080527
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00249 presentata da MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080604
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00083 presentata da MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080605
INTERPELLANZA URGENTE 2/00046 presentata da VERINI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080610
INTERPELLANZA URGENTE 2/00049 presentata da ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080617
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01185/102 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080626
INTERPELLANZA URGENTE 2/00101 presentata da SERENI MARINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00095 presentata da MOGHERINI REBESANI FEDERICA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/066 presentata da GARAVINI LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/096 presentata da LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/097 presentata da RECCHIA PIER FAUSTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/094 presentata da RUGGHIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00032 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080723
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
35
2009
13
2010
22
2011
14
2012
6
2013
57
2014
17
2015
7
2016
3
2017
1