Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco De Vita
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco De Vita
Nasce a Trapani (Sicilia) il 5 gennaio 1913
Deceduto il 2 giugno 1961
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
225
Interventi
|
48
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1954
II Legislatura della Repubblica italiana
DE VITA: Provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (iniziativa Parlamentare) -
C.1019
, 8 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni (iniziativa Parlamentare) -
C.1031
, 14 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni.
CECCHERINI ed altri: Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali (iniziativa Parlamentare) -
C.1054
, 22 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (iniziativa Parlamentare) -
C.1119
, 3 agosto 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CECCHERINI ed altri: Modifica delle disposizioni di legge concernenti i diritti erariali sugli introiti degli ingressi a spettacoli sportivi (iniziativa Parlamentare) -
C.1375
, 23 dicembre 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
3
1950
3
1952
1
1953
5
1954
5
1955
5
1956
4
1957
5
1958
7
1959
5
1960
2
1961
3