Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco De Vita
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco De Vita
Nasce a Trapani (Sicilia) il 5 gennaio 1913
Deceduto il 2 giugno 1961
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
225
Interventi
|
48
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1959
III Legislatura della Repubblica italiana
DE VITA: Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.852
, 12 febbraio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE VITA ed altri: Modifiche agli articoli 18, secondo comma , e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.991
, 18 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPADAZZI ed altri: Modifica alla legge 3 aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione dei servizi resi dagli ufficiali di complemento e della riserva e militari di truppa delle categorie del congedo delle Forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.1020
, 8 aprile 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE VITA: Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti (iniziativa Parlamentare) -
C.1617
, 10 ottobre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE VITA: Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori (iniziativa Parlamentare) -
C.1676
, 7 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
3
1950
3
1952
1
1953
5
1954
5
1955
5
1956
4
1957
5
1958
7
1959
5
1960
2
1961
3