Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Stagno d'Alcontres
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Stagno d'Alcontres
Nasce a Sliema il 10 giugno 1955
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in chirurgia generale, Specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva; Professore ordinario di chirurgia plastica
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
784
Atti di indirizzo e controllo
|
48
Interventi
|
286
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: "Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare governabilità al Paese" (4051) (iniziativa Parlamentare) -
C.4051
, 2 febbraio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NARO ed altri: "Disposizioni per il trasferimento del punto franco istituito nella zona falcata del porto di Messina con legge 15 marzo 1951, n. 191" (4110) (iniziativa Parlamentare) -
C.4110
, 23 febbraio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FALLICA ed altri: "Disposizioni in materia di recupero e di utilizzo delle opere pubbliche incompiute" (4161) (iniziativa Parlamentare) -
C.4161
, 9 marzo 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'ANNA ed altri: "Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private" (4269) (iniziativa Parlamentare) -
C.4269
, 7 aprile 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI VIRGILIO ed altri: "Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica" (4273) (iniziativa Parlamentare) -
C.4273
, 7 aprile 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GAROFALO ed altri: "Istituzione dell'Autorità per la regolazione della gestione di reti, infrastrutture e servizi di pubblico trasporto ferroviari e stradali e il collegamento con le infrastrutture nodali" (4337) (iniziativa Parlamentare) -
C.4337
, 4 maggio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAGANO ed altri: "Abrogazione del comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente" (4403) (iniziativa Parlamentare) -
C.4403
, 7 giugno 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANTONIO MARTINO ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione dei ministeri del tesoro e delle finanze" (4539) (iniziativa Parlamentare) -
C.4539
, 21 luglio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SOGLIA ed altri: "Istituzione di una procedura di esdebitazione civile mediante accordo con i creditori" (4762) (iniziativa Parlamentare) -
C.4762
, 9 novembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
36
1997
36
1998
18
1999
32
2000
6
2001
25
2002
21
2003
18
2004
11
2005
3
2006
16
2007
19
2008
8
2009
12
2010
12
2011
9
2012
4