Nasce
a
Sliema
il
10 giugno 1955
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario, direttore della cattedra di chirurgia plastica dell'università di Messina
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 27 novembre 1996
Eletto
nel collegio di Taormina
(circoscrizione SICILIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001