Nasce
a
Sliema
il
10 giugno 1955
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario, direttore della cattedra di chirurgia plastica dell'università di Messina
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 16 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Taormina
(circoscrizione SICILIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006