Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Di Vittorio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Di Vittorio
Nasce a Cerignola (Foggia) il 11 agosto 1892
Deceduto il 3 novembre 1957
Sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 novembre 1957
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 12 novembre 1957
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
268
Interventi
|
2
Interventi e citazioni
|
85
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1955
II Legislatura della Repubblica italiana
DI VITTORIO ed altri: Integrazione delle varie forme di previdenza sociale per i lavoratori emigrati all'Estero e per le loro famiglie (iniziativa Parlamentare) -
C.1393
, 18 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI VITTORIO ed altri: Provvidenze a favore dei coloni, mezzadri, coltivatori diretti e braccianti danneggiati dalle brinate, siccità o altre avversità atmosferiche di carattere straordinario verificatesi nell'aprile 1955 (iniziativa Parlamentare) -
C.1658
, 13 giugno 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI VITTORIO ed altri: Modifiche alle disposizioni previste dai titoli primo e secondo della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (iniziativa Parlamentare) -
C.1718
, 13 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI VITTORIO ed altri: Istituzione di Comitati e Delegati alla sicurezza e all'igiene nel lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.1760
, 29 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
12
1950
3
1951
3
1952
9
1953
15
1954
26
1955
4
1956
5
1957
7