Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Di Vittorio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Di Vittorio
Nasce a Cerignola (Foggia) il 11 agosto 1892
Deceduto il 3 novembre 1957
Sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 novembre 1957
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 12 novembre 1957
Gruppi
|
7
Incarichi parlamentari
|
85
Progetti di legge presentati
|
268
Interventi
|
2
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
Consulta nazionale
Commissione lavoro e previdenza sociale
Presidente dal 1 ottobre 1945 al 24 giugno 1946
Assemblea Costituente
Giunta per il regolamento interno
Membro dal 31 gennaio 1948
Subentra a:
Giacomo Ferrari
Commissione per la costituzione
Membro dal 19 luglio 1946 al 24 settembre 1946
Membro dal 31 gennaio 1948
Subentra a:
Mario Assennato
Terza sottocommissione
Membro dal 10 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948
Seconda commissione per l'esame dei disegni di legge
Membro dal 19 luglio 1947
Subentra a:
Antonio Giolitti
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Vicepresidente dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Vicepresidente dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950
Vicepresidente dal 1 luglio 1950 al 9 luglio 1951
Vicepresidente dal 10 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Vicepresidente dal 1 luglio 1952 al 24 giugno 1953
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 14 luglio 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge: cassa per il mezzogiorno (n.1170) ed esecuzione di opere straordinarie nell'italia settentrionale e centrale (n.1171)
Membro dal 21 marzo 1950 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1762: "delegazione al governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi"
Membro dal 18 gennaio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni
Membro dal 29 novembre 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2442: "ordinamento e attribuzioni del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Vicepresidente dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
Membro dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Vicepresidente dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Membro dal 1 luglio 1953 al 3 novembre 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Vicepresidente dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1957 al 3 novembre 1957
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Vicepresidente dal 12 dicembre 1953 al 3 novembre 1957
Membro dal 12 dicembre 1953 al 3 novembre 1957
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.568: "ordinamento ed attribuzioni del consiglio nazionale della economia e del lavoro"
Vicepresidente dal 2 marzo 1954 al 3 novembre 1957
Membro dal 2 marzo 1954 al 3 novembre 1957
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulle norme delegate relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello stato
Vicepresidente dal 18 gennaio 1955 al 17 dicembre 1955
Membro dal 18 gennaio 1955 al 17 dicembre 1955
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
12
1950
3
1951
3
1952
9
1953
15
1954
26
1955
4
1956
5
1957
7