Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Bodrato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Bodrato
Nasce a Monteu Roero (Cuneo) il 27 marzo 1933
Laurea in giurisprudenza; economista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
82
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
323
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1986
IX Legislatura della Repubblica italiana
CASINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, per quanto concerne la prevenzione dell'aborto volontario con particolare riguardo al funzionamento dei consultori (iniziativa Parlamentare) -
C.3470
, 5 febbraio 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.3607
, 20 marzo 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOTTA ed altri: Interventi per le zone del Piemonte colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio-febbraio 1986 (iniziativa Parlamentare) -
C.3624
, 26 marzo 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANSELMI ed altri: Istituzione di strutture riabilitative e per l'inserimento nel lavoro di invalidi portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa (iniziativa Parlamentare) -
C.3797
, 29 maggio 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BODRATO ed altri: Istituzione delle province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini (iniziativa Parlamentare) -
C.3845
, 12 giugno 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA RUSSA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sulla disciplina delle libere professioni (iniziativa Parlamentare) -
C.3945
, 30 luglio 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIUTI ed altri: Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555 concernente il riconoscimento della doppia cittadinanza (iniziativa Parlamentare) -
C.4093
, 22 ottobre 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FIORI ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (iniziativa Parlamentare) -
C.4171
, 13 novembre 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
17
1969
36
1970
14
1971
7
1972
19
1973
5
1974
8
1975
1
1976
7
1977
5
1978
6
1979
17
1980
5
1981
15
1982
11
1983
22
1984
10
1985
4
1986
8
1987
44
1988
8
1989
6
1990
7
1991
21
1992
15
1993
5