Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Bodrato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Bodrato
Nasce a Monteu Roero (Cuneo) il 27 marzo 1933
Laurea in giurisprudenza; economista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
323
Progetti di legge presentati
|
64
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
82
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (78)
Hai trovato 82 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0203/001 presentata da SPAVENTA (MISTO) in data 19761015
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00026 presentata da LA LOGGIA (DC) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00722 presentata da PORTATADINO (DC) in data 19770210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00366 presentata da GORIA GIOVANNI GIUSE (DC) in data 19770216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02060 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19771116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03361 presentata da CASADEI (DC) in data 19781215
MOZIONE 1/00071 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19790129
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00007 presentata da SILVESTRI (DC) in data 19790620
INTERPELLANZA 2/00086 presentata da CASINI (DC) in data 19791011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01048 presentata da BODRATO (DC) in data 19791211
INTERPELLANZA 2/00485 presentata da CACCIA (DC) in data 19800522
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01237 presentata da CACCIA (DC) in data 19800715
INTERPELLANZA 2/00614 presentata da PUGNO (PCI) in data 19800917
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02205 presentata da PAGANELLI (DC) in data 19840118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00691 presentata da ASTORI (DC) in data 19840314
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
17
1969
36
1970
14
1971
7
1972
19
1973
5
1974
8
1975
1
1976
7
1977
5
1978
6
1979
17
1980
5
1981
15
1982
11
1983
22
1984
10
1985
4
1986
8
1987
44
1988
8
1989
6
1990
7
1991
21
1992
15
1993
5