Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Bodrato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Bodrato
Nasce a Monteu Roero (Cuneo) il 27 marzo 1933
Laurea in giurisprudenza; economista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
82
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
323
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1993
XI Legislatura della Repubblica italiana
BODRATO ed altri: Istituzione dell'elenco dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, degli appaltatori di opere pubbliche e dei concessionari di opere e servizi pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.2139
, 20 gennaio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISCITELLO ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.2265
, 17 febbraio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTARELLA ed altri: Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (iniziativa Parlamentare) -
C.2331
, 3 marzo 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.
BARBERA e BODRATO: Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (iniziativa Parlamentare) -
C.3309
, 4 novembre 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCO ed altri: Esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.3335
, 11 novembre 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
17
1969
36
1970
14
1971
7
1972
19
1973
5
1974
8
1975
1
1976
7
1977
5
1978
6
1979
17
1980
5
1981
15
1982
11
1983
22
1984
10
1985
4
1986
8
1987
44
1988
8
1989
6
1990
7
1991
21
1992
15
1993
5