Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Leonilde Iotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nilde Iotti
(Leonilde Iotti)
Nasce a Reggio Nell'Emilia (Emilia-Romagna) il 10 aprile 1920
Deceduta il 4 dicembre 1999
Laurea in lettere; insegnante.
Presidente della Camera
Legislatura VIII della Repubblica italiana
Legislatura IX della Repubblica italiana
Legislatura X della Repubblica italiana
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
164
Progetti di legge presentati
|
138
Atti di indirizzo e controllo
|
1239
Interventi
|
19
Bibliografia del Parlamento
|
13
Incarichi parlamentari
Assemblea Costituente
Giunta delle elezioni
Segretario dal 26 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
I Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Segretario dal 8 maggio 1948 al 24 giugno 1953
VI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Presidente dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Presidente dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Presidente dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
Giunta per il regolamento
Presidente dal 5 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Presidente dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Giunta per il regolamento
Presidente dal 9 agosto 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Presidente dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Giunta per il regolamento
Presidente dal 16 luglio 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea della csce
Presidente dal 30 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Presidente dal 10 marzo 1993 al 14 aprile 1994
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea del consiglio d'europa
Presidente dal 6 gennaio 1999 al 18 novembre 1999
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1948
2
1951
2
1952
2
1953
6
1954
2
1955
4
1956
7
1957
1
1958
9
1959
12
1960
8
1961
6
1962
5
1963
1
1964
2
1965
1
1966
3
1967
5
1968
6
1969
6
1970
2
1971
3
1972
7
1973
2
1974
1
1975
1
1976
4
1977
3
1978
1
1992
2
1993
1
1994
11
1995
13
1996
8
1997
8
1998
7