Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Ciocchetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Ciocchetti
Nasce a Roma (Lazio) il 3 marzo 1958
Diploma di liceo scientifico; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
150
Progetti di legge presentati
|
119
Interventi
|
416
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (198)
Altro firmatario (218)
Hai trovato 416 risultati
pagina
1
di 28
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00055 presentata da ROSSO ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01422 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01552 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940620
INTERPELLANZA 2/00072 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940621
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00106 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940622
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00107 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940622
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00112 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940630
INTERPELLANZA 2/00091 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00131 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940707
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00132 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940708
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00039 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940719
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00155 presentata da GRAMAZIO DOMENICO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940721
INTERPELLANZA 2/00143 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940727
INTERPELLANZA 2/00154 presentata da CASINI PIER FERDINANDO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940801
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02642 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940801
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
29
1995
30
1996
7
2006
19
2007
20
2008
19
2009
22
2010
4