Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Manlio Collavini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Manlio Collavini
Nasce a Rivignano (Udine) il 26 febbraio 1937
Maturita' classica; imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
434
Progetti di legge presentati
|
4
Interventi
|
443
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (196)
Altro firmatario (247)
Hai trovato 443 risultati
pagina
1
di 30
XII Legislatura della Repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0573/007 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD) in data 19940630
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00026 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940707
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03019 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19940908
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03598 presentata da SELVA GUSTAVO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940926
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03723 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19940929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03814 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19941004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04319 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19941019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04678 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19941103
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00133 presentata da CABRINI EMANUELA (FORZA ITALIA) in data 19941116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00593 presentata da CABRINI EMANUELA (FORZA ITALIA) in data 19941130
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06158 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19941215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06222 presentata da MENIA ROBERTO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941219
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06967 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19950202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07127 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19950206
MOZIONE 1/00079 presentata da CANESI RICCARDO (PROG.FEDER.) in data 19950220
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
11
1995
42
1996
41
1997
41
1998
30
1999
62
2000
14
2001
53
2002
49
2003
37
2004
39
2005
14
2006
1