Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Pedini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Pedini
Nasce a Montichiari (Brescia) il 27 dicembre 1918
Deceduto il 8 luglio 2003
Laurea in giurisprudenza e lettere; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
226
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
103
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
DÈ COCCI ed altri: Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale (iniziativa Parlamentare) -
C.234
, 18 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.
PICCOLI ed altri: Provvidenze matrimoniali per i giovani lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.486
, 27 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIO ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (iniziativa Parlamentare) -
C.524
, 4 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (iniziativa Parlamentare) -
C.701
, 31 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (iniziativa Parlamentare) -
C.801
, 4 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
3
1955
9
1956
5
1957
5
1958
7
1959
5
1960
3
1961
3
1962
7
1963
5
1964
7
1965
10
1966
4
1967
5
1968
3
1976
2
1977
5
1978
10
1979
3