Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Pedini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Pedini
Nasce a Montichiari (Brescia) il 27 dicembre 1918
Deceduto il 8 luglio 2003
Laurea in giurisprudenza e lettere; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
226
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
103
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1965
IV Legislatura della Repubblica italiana
PEDINI ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e all'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (iniziativa Parlamentare) -
C.2064
, 9 febbraio 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FRANCESCHINI ed altri: Modifiche al vigente ordinamento del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione: istituzione di una sottosezione per l'istruzione tecnica e professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.2240
, 5 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GUERRIERI ed altri: Estensione ai decorati al valor militare che non usufruiscono di alcuna riduzione di una speciale concessione ferroviaria (iniziativa Parlamentare) -
C.2286
, 14 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (iniziativa Parlamentare) -
C.2308
, 30 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale, industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana (iniziativa Parlamentare) -
C.2487
, 30 giugno 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI: Norme integrative della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.2587
, 31 luglio 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAVALLARO ed altri: Norme per la promozione al grado di ispettore generale sanitario degli Istituti di prevenzione e di pena (iniziativa Parlamentare) -
C.2739
, 30 ottobre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GONELLA ed altri: Concessione e finanziamento dell'idrovia Milano Nord-Mincio-Mare Adriatico (iniziativa Parlamentare) -
C.2835
, 10 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NANNINI ed altri: Autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto agli Ispettori Scolastici e ai Direttori Didattici (iniziativa Parlamentare) -
C.2856
, 14 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NANNINI ed altri: Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434: compenso, a titolo di rimborso spesa, agli ispettori scolastici (iniziativa Parlamentare) -
C.2857
, 14 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
3
1955
9
1956
5
1957
5
1958
7
1959
5
1960
3
1961
3
1962
7
1963
5
1964
7
1965
10
1966
4
1967
5
1968
3
1976
2
1977
5
1978
10
1979
3