Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Pedini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Pedini
Nasce a Montichiari (Brescia) il 27 dicembre 1918
Deceduto il 8 luglio 2003
Laurea in giurisprudenza e lettere; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
226
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
103
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1964
IV Legislatura della Repubblica italiana
PEDINI ed altri: Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Brescia della proprietà della Colonia marina "Bresciana" di Pietraligure (iniziativa Parlamentare) -
C.896
, 30 gennaio 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Brescia della proprietà della Colonia marina "Bresciana" di Pietraligure.
DE ZAN ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (iniziativa Parlamentare) -
C.1121
, 13 marzo 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLLESELLI ed altri: Testo unico delle carriere, stato giuridico, ordinamento dei servizi, organici del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (iniziativa Parlamentare) -
C.1165
, 18 marzo 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GITTI ed altri: Norme per l'esercizio venatorio (iniziativa Parlamentare) -
C.1211
, 10 aprile 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (iniziativa Parlamentare) -
C.1632
, 8 settembre 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme per l'elezione, ai sensi dell'articolo 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dei delegati all'Assemblea parlamentare europea (iniziativa Parlamentare) -
C.1678
, 29 settembre 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (iniziativa Parlamentare) -
C.1814
, 6 novembre 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
3
1955
9
1956
5
1957
5
1958
7
1959
5
1960
3
1961
3
1962
7
1963
5
1964
7
1965
10
1966
4
1967
5
1968
3
1976
2
1977
5
1978
10
1979
3