Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Scelba
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Scelba
Nasce a Caltagirone (Catania) il 5 settembre 1901
Deceduto il 29 ottobre 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 4 novembre 1991
Presidente del Consiglio
I Governo Scelba (10.02.1954 - 06.07.1955)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
12
Incarichi di governo
|
243
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
323
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (20)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (25)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (19)
Tutti
Hai trovato 25 risultati
Anno
1955
pagina
1
di 2
II Legislatura della Repubblica italiana
Alienazione dei ricoveri stabili costruiti in base alle autorizzazioni di cui ai regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti in legge con legge 29 dicembre 1930, n. 1906 (iniziativa Governativa) -
C.1386
, 8 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (iniziativa Governativa) -
C.1389
, 15 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni (iniziativa Governativa) -
C.1390
, 17 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare.
Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale (iniziativa Governativa) -
C.1396
, 18 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro (iniziativa Governativa) -
C.1397
, 18 gennaio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954 (iniziativa Governativa) -
C.1453
, 14 febbraio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954.
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli (iniziativa Governativa) -
C.1455
, 17 febbraio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (iniziativa Governativa) -
C.1481
, 23 febbraio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della 2° Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (iniziativa Governativa) -
C.1489
, 28 febbraio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della 2a Assemblea dell'Organizzazione mondiale di Sanità.
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857 (iniziativa Governativa) -
C.1493
, 1 marzo 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree (iniziativa Governativa) -
C.1545
, 26 marzo 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco (iniziativa Governativa) -
C.1565
, 1 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (iniziativa Governativa) -
C.1566
, 1 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Adeguamento degli assegni di congrua al clero (iniziativa Governativa) -
C.1569
, 12 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Adeguamento degli assegni di congrua al clero.
Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente (iniziativa Governativa) -
C.1585
, 19 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1948
24
1949
33
1950
40
1951
47
1952
40
1953
16
1954
35
1955
25
1959
1
1960
8
1961
36
1962
4
1965
1