Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Agostini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Agostini
Nasce a Narni (Terni) il 28 febbraio 1952
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
569
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
128
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BENVENUTO ed altri: Riforma delle società fiduciarie (testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, comma 1, lettere b) e c) e 9; C. 5194) (iniziativa Parlamentare) -
C.5194-bis
, 16 novembre 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BENVENUTO ed altri: Disciplina del trust (già articoli 1, comma 1, lettere b) e c) e 9; C. 5194) (iniziativa Parlamentare) -
C.5194-ter
, 16 novembre 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VELTRONI ed altri: Nuove norme in materia di gratuito patrocinio (iniziativa Parlamentare) -
C.6054
, 20 maggio 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TARGETTI ed altri: Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di tasso antielusione (iniziativa Parlamentare) -
C.6311
, 30 luglio 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RABBITO ed altri: Norme per favorire l'azionariato diffuso dei dipendenti nelle società perazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.6461
, 14 ottobre 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RABBITO ed altri: Disciplina del trust (iniziativa Parlamentare) -
C.6547
, 11 novembre 1999
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
18
1996
8
1997
3
1998
2
1999
6
2000
5
2001
11
2002
12
2003
18
2004
15
2005
13
2006
2