Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Agostini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Agostini
Nasce a Narni (Terni) il 28 febbraio 1952
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
569
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
128
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
LUCÀ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile (iniziativa Parlamentare) -
C.6981
, 10 maggio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MUSSI ed altri: Norme in materia di programmazione e di semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture (iniziativa Parlamentare) -
C.7114
, 15 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RABBITO ed altri: Disposizioni fiscali per la riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie e per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nella regionesicialiana (iniziativa Parlamentare) -
C.7129
, 21 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISTONE ed altri: Disposizioni in materia di detraibilità dell'imposta comunale sugli immobili dall'imposta sui redditi (iniziativa Parlamentare) -
C.7131
, 21 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RABBITO ed altri: Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale (iniziativa Parlamentare) -
C.7237
, 19 luglio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
18
1996
8
1997
3
1998
2
1999
6
2000
5
2001
11
2002
12
2003
18
2004
15
2005
13
2006
2