Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Agostini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Agostini
Nasce a Narni (Terni) il 28 febbraio 1952
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
128
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
569
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (84)
Altro firmatario (485)
Hai trovato 569 risultati
pagina
1
di 38
XII Legislatura della Repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0581/001 presentata da PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.) in data 19940602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00112 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19940623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00246 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19940801
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00003 presentata da VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940803
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03287 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19940919
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00083 presentata da FERRANTE GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19940927
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1179/002 presentata da FERRANTE GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19941005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00435 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19941010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04240 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19941014
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1241/001 presentata da VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19941019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04637 presentata da BRACCO FABRIZIO FELICE (PROG.FEDER.) in data 19941027
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00132 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19941115
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1365 BIS/028 presentata da CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.) in data 19941117
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00587 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19941125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05624 presentata da AGOSTINI MAURO (PROG.FEDER.) in data 19941129
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
18
1996
8
1997
3
1998
2
1999
6
2000
5
2001
11
2002
12
2003
18
2004
15
2005
13
2006
2