Deputati
Nicola Bono
Nasce
a
Modica
(Ragusa)
il
9 ottobre 1952
Laurea in economia e commercio; dottore commercialista
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 27 novembre 1996
Eletto
nel collegio di Avola
(circoscrizione SICILIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001