Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Oddo Biasini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Oddo Biasini
Nasce a Cesena (Forli') il 13 maggio 1917
Deceduto il 8 luglio 2009
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
114
Progetti di legge presentati
|
278
Interventi
|
76
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (18)
Altro firmatario (58)
Hai trovato 76 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00013 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00014 presentata da ASCARI RACCAGNI (PRI) in data 19760727
INTERPELLANZA 2/00013 presentata da BIASINI (PRI) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00121 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19761018
INTERPELLANZA 2/00068 presentata da BIASINI (PRI) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00477 presentata da LA MALFA UGO (PRI) in data 19761203
INTERPELLANZA 2/00101 presentata da BIASINI (PRI) in data 19770111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00659 presentata da BIASINI (PRI) in data 19770127
INTERPELLANZA 2/00116 presentata da LA MALFA UGO (PRI) in data 19770217
INTERPELLANZA 2/00160 presentata da LA MALFA UGO (PRI) in data 19770406
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01251 presentata da BIASINI (PRI) in data 19770602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01396 presentata da BIASINI (PRI) in data 19770706
MOZIONE 1/00041 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19770708
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01543 presentata da BANDIERA (PRI) in data 19770913
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01580 presentata da BANDIERA (PRI) in data 19770913
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
3
1969
6
1970
6
1971
5
1972
19
1973
13
1974
6
1975
5
1976
3
1977
6
1979
5
1980
4
1981
3
1982
2
1983
10
1984
10
1985
1
1986
5
1987
2