Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paola Binetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paola Binetti
Nasce a Roma il 29 marzo 1943
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in neuropsichiatria infantile; Professore ordinario di storia della medicina
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
288
Progetti di legge presentati
|
755
Interventi
|
988
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (544)
Altro firmatario (444)
Hai trovato 444 risultati
pagina
1
di 30
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00001 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20080429
INTERPELLANZA URGENTE 2/00033 presentata da LENZI DONATA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080603
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00014 presentata da TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080616
MOZIONE 1/00016 presentata da TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080623
INTERPELLANZA URGENTE 2/00059 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00079 presentata da PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080708
MOZIONE 1/00024 presentata da SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080710
MOZIONE 1/00029 presentata da BERTOLINI ISABELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080717
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/057 presentata da D'INCECCO VITTORIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/138 presentata da PEDOTO LUCIANA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/061 presentata da MIOTTO ANNA MARGHERITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/060 presentata da FARINA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/059 presentata da SBROLLINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/058 presentata da LENZI DONATA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386-B/019 presentata da TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080805
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
60
2009
26
2010
19
2011
28
2012
26
2013
60
2014
32
2015
16
2016
16
2017
5