Deputati
Roberto Alboni
Nasce
a
Seregno
(Milano)
il
2 ottobre 1963
Licenza media superiore; agente di commercio
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 maggio 1996 , con convalida del 11 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Limbiate
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001