Deputati
Roberto Alboni
Nasce
a
Seregno
(Milano)
il
2 ottobre 1963
Licenza media superiore; agente di commercio
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 25 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Limbiate
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 14 giugno 2005 per dimissioni per incompatibilita'