Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Siegfried Brugger
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Siegfried Brugger
Nasce a Trento (Trentino Alto-Adige) il 22 maggio 1953
Laurea in giurisprudenza; Avvocato civilista e amministrativista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
748
Atti di indirizzo e controllo
|
106
Interventi
|
211
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2009
XVI Legislatura della Repubblica italiana
ZELLER e BRUGGER: "Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" (2163) (iniziativa Parlamentare) -
C.2163
, 5 febbraio 2009
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER e BRUGGER: "Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione" (2288) (iniziativa Parlamentare) -
C.2288
, 12 marzo 2009
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAOLO RUSSO ed altri: "Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi" (2353) (iniziativa Parlamentare) -
C.2353
, 1 aprile 2009
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARTURO MARIO LUIGI PARISI ed altri: "Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (2421) (iniziativa Parlamentare) -
C.2421
, 6 maggio 2009
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
9
1996
19
1997
4
1999
7
2000
4
2001
14
2002
6
2003
13
2004
7
2005
11
2006
30
2007
11
2008
42
2009
4
2010
4
2011
4
2012
7