Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Siegfried Brugger
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Siegfried Brugger
Nasce a Trento (Trentino Alto-Adige) il 22 maggio 1953
Laurea in giurisprudenza; Avvocato civilista e amministrativista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
748
Atti di indirizzo e controllo
|
106
Interventi
|
211
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
DI CENTA ed altri: "Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (4019) (iniziativa Parlamentare) -
C.4019
, 20 gennaio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRUGGER e ZELLER: "Disposizioni in materia di filiazione" (4054) (iniziativa Parlamentare) -
C.4054
, 3 febbraio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: MUSSOLINI e CARLUCCI; BINDI ed altri; PALOMBA e BORGHESI; CAPANO e FERRANTI; BINETTI ed altri; BRUGGER e ZELLER: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUGGER: "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano" (4304) (iniziativa Parlamentare) -
C.4304
, 21 aprile 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE TORRE ed altri: "Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e di tutela delle minoranze linguistiche storiche dei rom e dei sinti" (4446) (iniziativa Parlamentare) -
C.4446
, 22 giugno 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
9
1996
19
1997
4
1999
7
2000
4
2001
14
2002
6
2003
13
2004
7
2005
11
2006
30
2007
11
2008
42
2009
4
2010
4
2011
4
2012
7