MISTO
Presidente
dal 21 aprile 1994 (MISTO )
Membro
dal 21 aprile 1994 (MISTO )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Vicepres. vicario
dal 15 maggio 1996 (MISTO )
Membro
dal 15 maggio 1996 (MISTO ) Misto - minoranze linguistiche
Membro dal 19 dicembre 1997 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro
dal 4 giugno 2001 (MISTO )
Rappresentante componente gruppo misto
dal 14 giugno 2001 (MISTO )
Vicepresidente
dal 14 giugno 2001 (MISTO ) Misto-minoranze linguistiche
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro
dal 3 maggio 2006 (MISTO )
Rappresentante componente gruppo misto
dal 4 maggio 2006 (MISTO )
Vicepresidente
dal 5 maggio 2006 (MISTO )
Presidente
dal 23 maggio 2006 (MISTO ) Misto-minoranze linguistiche
Membro dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Presidente
dal 5 maggio 2008 (MISTO )
Membro
dal 5 maggio 2008 (MISTO ) Misto-minoranze linguistiche
Membro dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013