Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo La Malfa
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo La Malfa
Nasce a Palermo (Sicilia) il 16 maggio 1903
Deceduto il 26 marzo 1979
Laurea in scienze politiche; economista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 marzo 1979; AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 29 marzo 1979
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 22 luglio 1953 , con convalida del 11 dicembre 1957
Eletto nella circoscrizione BOLOGNA con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
49
Interventi
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1954
II Legislatura della Repubblica italiana
MACRELLI ed altri: Per la tutela della via Appia Antica (iniziativa Parlamentare) -
C.679
, 3 marzo 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (iniziativa Parlamentare) -
C.1119
, 3 agosto 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DIECIDUE ed altri: Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze (iniziativa Parlamentare) -
C.1130
, 4 agosto 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLITTO ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi (iniziativa Parlamentare) -
C.1233
, 16 novembre 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi.
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
4
1955
3
1956
7
1957
6