Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo La Malfa
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo La Malfa
Nasce a Palermo (Sicilia) il 16 maggio 1903
Deceduto il 26 marzo 1979
Laurea in scienze politiche; economista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 marzo 1979; AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 29 marzo 1979
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 22 luglio 1953 , con convalida del 11 dicembre 1957
Eletto nella circoscrizione BOLOGNA con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
49
Interventi
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1955
II Legislatura della Repubblica italiana
MACRELLI ed altri: Assicurazione sociale delle donne casalinghe (iniziativa Parlamentare) -
C.1709
, 13 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORCHI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.1754
, 29 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PACCIARDI ed altri: Mantenimento in servizio per un periodo di cinque anni oltre i rispettivi limiti di età degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate già perseguitati per ragioni razziali o politiche (iniziativa Parlamentare) -
C.1952
, 15 dicembre 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
4
1955
3
1956
7
1957
6