Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Pavone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Pavone
Nasce a Monforte San Giorgio (Messina) il 2 novembre 1923
Deceduto il 1 maggio 2013
Sindacalista, funzionario di partito
Gruppi
|
252
Progetti di legge presentati
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 10 luglio 1968 al 12 dicembre 1968
Sostituisce:
Luigi Giglia
Membro dal 12 dicembre 1968 al 27 marzo 1970
Sostituisce:
Vittorino Colombo
Membro dal 2 aprile 1970 al 24 maggio 1972
Sostituisce:
Mario Toros
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge concernente modifiche e integrazioni in materia di riforma tributaria
Membro dal 6 giugno 1972 al 4 luglio 1976
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 30 giugno 1972 al 14 marzo 1974
Sostituisce:
Danilo de' Cocci
Membro dal 16 marzo 1974 al 4 luglio 1976
Sostituisce:
Arcangelo Lobianco
Commissione parlamentare per il parere al ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sugli interventi nel settore aeroportuale
Membro dal 9 agosto 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 4 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Sostituisce:
Tina Anselmi
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 8 agosto 1979 al 4 aprile 1980
Sostituisce:
Vincenzo Mancini
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
9
1969
25
1970
15
1971
11
1972
20
1973
16
1974
22
1975
10
1976
23
1977
13
1978
7
1979
23
1980
15
1981
19
1982
19
1983
5