Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Pavone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Pavone
Nasce a Monforte San Giorgio (Messina) il 2 novembre 1923
Deceduto il 1 maggio 2013
Sindacalista, funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
252
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
COSTAMAGNA ed altri: Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (iniziativa Parlamentare) -
C.2055
, 22 febbraio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale (iniziativa Parlamentare) -
C.2072
, 16 marzo 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCOLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale dello sport (iniziativa Parlamentare) -
C.2269
, 20 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARMELLA ed altri: Modifica agli articoli 83 e 84 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.2314
, 13 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAVONE: Rivalutazione e pensionabilità dell'indennità mensile speciale o di riserva a favore dei sottufficiali e militari dei Corpi di polizia e delle Forze armate in quiescenza al compimento del 65° anno di età (iniziativa Parlamentare) -
C.2337
, 20 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SALOMONE ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 27 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PELLIZZARI ed altri: Norme relative alla istituzione degli Istituti tecnici per odontotecnici, all'esercizio della professione di odontotecnico ed alla regolamentazione della professione di odontotecnico (iniziativa Parlamentare) -
C.2605
, 15 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
9
1969
25
1970
15
1971
11
1972
20
1973
16
1974
22
1975
10
1976
23
1977
13
1978
7
1979
23
1980
15
1981
19
1982
19
1983
5