Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Pavone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Pavone
Nasce a Monforte San Giorgio (Messina) il 2 novembre 1923
Deceduto il 1 maggio 2013
Sindacalista, funzionario di partito
Organi parlamentari
|
252
Progetti di legge presentati
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
9
1969
25
1970
15
1971
11
1972
20
1973
16
1974
22
1975
10
1976
23
1977
13
1978
7
1979
23
1980
15
1981
19
1982
19
1983
5