Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Scarlato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Scarlato
Nasce a Napoli il 28 ottobre 1921
Deceduto il 12 settembre 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
7
Incarichi di governo
97
Progetti di legge presentati
30
Atti di indirizzo e controllo
40
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
11
1960
14
1961
3
1962
6
1963
5
1964
4
1966
7
1967
6
1968
2
1972
3
1973
6
1974
1
1975
5
1976
4
1977
2
1978
2
1980
6
1981
1
1982
1
1983
3