Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Scarlato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Scarlato
Nasce a Napoli (Campania) il 28 ottobre 1921
Deceduto il 12 settembre 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
40
Interventi
|
97
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1963
III Legislatura della Repubblica italiana
ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 381, recante norme sul personale direttivo e docente della scuola (iniziativa Parlamentare) -
C.4531
, 26 gennaio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IV Legislatura della Repubblica italiana
SINESIO ed altri: Unificazione delle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare (iniziativa Parlamentare) -
C.299
, 26 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CURTI ed altri: Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.311
, 26 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.
ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante norme sul personale direttivo e docente della scuola (iniziativa Parlamentare) -
C.317
, 26 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (iniziativa Parlamentare) -
C.801
, 4 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
11
1960
14
1961
3
1962
6
1963
5
1964
4
1966
7
1967
6
1968
2
1972
3
1973
6
1974
1
1975
5
1976
4
1977
2
1978
2
1980
6
1981
1
1982
1
1983
3