Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Scarlato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Scarlato
Nasce a Napoli (Campania) il 28 ottobre 1921
Deceduto il 12 settembre 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
40
Interventi
|
97
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
PICA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (iniziativa Parlamentare) -
C.3484
, 20 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICA ed altri: Modificazioni e aggiunte alle leggi 31 maggio 1974, n. 417, e 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti il personale insegnante e assistente della scuola materna statale (iniziativa Parlamentare) -
C.3577
, 12 marzo 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA LOGGIA ed altri: Costituzione dell'Azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani e norme sul trasferimento alla medesima delle attribuzioni e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché dei beni mobili ed immobili già ad essa assegnati (iniziativa Parlamentare) -
C.4111
, 12 novembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCO ed altri: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.4127
, 20 novembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICA ed altri: Autorizzazione di spesa per il restauro e la valorizzazione della Certosa di Padula (iniziativa Parlamentare) -
C.4199
, 18 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
11
1960
14
1961
3
1962
6
1963
5
1964
4
1966
7
1967
6
1968
2
1972
3
1973
6
1974
1
1975
5
1976
4
1977
2
1978
2
1980
6
1981
1
1982
1
1983
3