Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 8 agosto 2013
-
-
Roberto Speranza
-
dal 19.03.2013 al 17.06.2015
Membro
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
-
-
Giovanni Legnini
-
dal 15.04.2013 al 09.08.2013
Membro
dal 19.03.2013 al 26.09.2014