Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 aprile 2015 al 29 aprile 2015
-
-
Roberto Speranza
-
dal 19.03.2013 al 17.06.2015
Membro
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
-
-
Nicola Stumpo
-
dal 09.08.2013 al 28.02.2017
Membro
dal 19.03.2013 al 28.02.2017